序号 | 姓名 | 职务 | 相关 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 孟祥宇 | 总经理 | 查看全部任职 | 2015-03-28 | - | 男 | 中国 | 大专 | 1974 | 孟祥宇,男,1974年1月19日生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历......详细>> |
2 | 孟祥云 | 副总经理 | 查看全部任职 | 2015-03-28 | - | 女 | 中国 | 大专 | 1971 | 孟祥云,女,1971年2月1日生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,......详细>> |
3 | 李晓林 | 董事会秘书 | 查看全部任职 | 2015-03-28 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1980 | 李晓林,男,1980年11月14日生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学......详细>> |
4 | 满艳萍 | 财务总监 | 查看全部任职 | 2015-03-28 | - | 女 | 中国 | 大专 | 1970 | 满艳萍,女,1970年7月2日生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,......详细>> |