序号 | 姓名 | 职务 | 相关 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杨泽民 | 总经理 | 查看全部任职 | 2014-12-15 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1967 | 杨泽民,男,1967年2月生,中国籍,无境外永久居留权,研究生学历。20......详细>> |
2 | 杨厚群 | 副总经理 | 查看全部任职 | 2017-04-10 | - | 女 | 中国 | 硕士 | 1974 | 杨厚群,女,1974年4月生,中国籍,无境外永久居留权,EMBA在读。1991......详细>> |
3 | 熊必润 | 副总经理 | 查看全部任职 | 2016-01-14 | - | 男 | 中国 | 大专 | 1968 | 熊必润,男,1968年7月生,中国籍,无境外永久居留权,大专学历。1988......详细>> |
4 | 李奎 | 副总经理 | 查看全部任职 | 2016-01-14 | - | 男 | 中国 | 大专 | 1963 | 李奎,男,1963年7月生,中国籍,无境外永久居留权,大专学历。1980年......详细>> |
5 | 何小军 | 董事会秘书 | 查看全部任职 | 2014-12-15 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1974 | 何小军,男,1974年3月生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历。1995......详细>> |
6 | 李长平 | 财务总监 | 查看全部任职 | 2015-12-29 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1983 | 李长平,男,1983年2月生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历。2007......详细>> |
7 | 秦惠兰 | 总经理助理 | 查看全部任职 | 2014-12-15 | - | 女 | 中国 | 大专 | 1968 | 秦惠兰,女,1968年8月出生,中国籍,无境外永久居留权,大专学历。19......详细>> |