序号 | 姓名 | 职务 | 相关 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 肖传明 | 总经理 | 查看全部任职 | 2014-08-13 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1970 | 肖传明,男,出生于1970年12月,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于......详细>> |
2 | 郭勇 | 副总经理 | 查看全部任职 | 2017-03-03 | - | 男 | 中国 | 大专 | 1975 | 郭勇,董事。男,出生于1975年8月,中国国籍,无境外永久居留权。毕......详细>> |
3 | 谢方俊 | 董事会秘书 | 查看全部任职 | 2018-04-13 | - | 女 | 中国 | 大专 | 1972 | 谢方俊,女,出生于1972年10月,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于......详细>> |
4 | 谢方俊 | 财务总监 | 查看全部任职 | 2018-04-13 | - | 女 | 中国 | 大专 | 1972 | 谢方俊,女,出生于1972年10月,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于......详细>> |