序号 | 姓名 | 职务 | 相关 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 俞建法 | 副总经理 | 查看全部任职 | 2016-08-19 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1970 | 俞建法,男,1970年11月出生,中国国籍,无境外永久居住权,毕业于武......详细>> |
2 | 施志娟 | 财务总监 | 查看全部任职 | 2018-10-15 | - | 女 | 中国 | 本科 | 1972 | 施志娟女士:1972年10月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居住权,会......详细>> |
3 | 高炳臣 | 总经理 | 查看全部任职 | 2019-12-31 | - | 男 | 中国 | 大专 | 1968 | 高炳臣,男,1968年9月出生,中国国籍,无境外永久居住权,毕业于云南......详细>> |
4 | 张文 | 副总经理 | 查看全部任职 | 2021-03-26 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1989 | 张文先生:1989年9月出生,中国国籍,无境外永久居住权,在职研究生......详细>> |
5 | 张文 | 董事会秘书 | 查看全部任职 | 2016-08-19 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1989 | 张文先生:1989年9月出生,中国国籍,无境外永久居住权,在职研究生......详细>> |