序号 | 姓名 | 职务 | 相关 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 牛冲 | 董事长 | 查看全部任职 | 2023-06-30 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1986 | 牛冲,男,1986年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,201......详细>> |
2 | 朱彦军 | 董事 | 查看全部任职 | 2023-06-30 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1980 | 朱彦军,男,1980年11月出生,中国国藉,无境外永久居留权,硕士学历......详细>> |
3 | 牛冲 | 董事 | 查看全部任职 | 2023-06-30 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1986 | 牛冲,男,1986年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,201......详细>> |
4 | 牛小会 | 董事 | 查看全部任职 | 2023-06-30 | - | 男 | 中国 | 高中 | 1959 | 牛小会,男,1959年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历......详细>> |
5 | 郭晓净 | 董事 | 查看全部任职 | 2023-06-30 | - | 女 | 中国 | 本科 | 1986 | 郭晓净,女,1986年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。......详细>> |
6 | 黄小军 | 董事 | 查看全部任职 | 2023-06-30 | - | 男 | 中国 | 高中 | 1965 | 黄小军,男,1965年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历......详细>> |