序号 | 姓名 | 职务 | 相关 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 王志明 | 董事长 | 查看全部任职 | 2022-10-21 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1962 | 王志明,男,1962年11月13日出生,中国国籍,无境外居留权。硕士研究......详细>> |
2 | 张鲁川 | 董事 | 查看全部任职 | 2022-10-21 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1970 | 张鲁川,男,1970年1月30日出生,中国国籍,无境外居留权。本科学历,......详细>> |
3 | 刘虎 | 董事 | 查看全部任职 | 2022-10-21 | - | 男 | 中国 | 大专 | 1970 | 刘虎,男,1970年2月4日出生,中国国籍,无境外居留权。工程师,就读......详细>> |
4 | 刘秀平 | 董事 | 查看全部任职 | 2022-10-21 | - | 女 | 中国 | 本科 | 1975 | 刘秀平,女,1975年7月10日出生,中国国籍,无境外居留权。本科学历,......详细>> |
5 | 王志明 | 董事 | 查看全部任职 | 2022-10-21 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1962 | 王志明,男,1962年11月13日出生,中国国籍,无境外居留权。硕士研究......详细>> |
6 | 孟庆滨 | 董事 | 查看全部任职 | 2022-10-21 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1975 | 孟庆滨,男,1975年2月27日出生,中国国籍,无境外居留权。本科学历,......详细>> |
7 | 马会珍 | 董事 | 查看全部任职 | 2022-10-21 | - | 女 | 中国 | 本科 | 1975 | 马会珍,女,1975年10月28日出生,中国国籍,无境外居留权。本科学历......详细>> |