序号 | 姓名 | 职务 | 相关 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 向志明 | 董事长 | 查看全部任职 | 2022-09-15 | - | 男 | 中国 | 博士 | 1965 | 向志明,男,1965年07月出生,中国国籍,无境外居留权。博士学历,高......详细>> |
2 | 向志明 | 董事 | 查看全部任职 | 2022-09-15 | - | 男 | 中国 | 博士 | 1965 | 向志明,男,1965年07月出生,中国国籍,无境外居留权。博士学历,高......详细>> |
3 | 邓涛 | 董事 | 查看全部任职 | 2022-09-15 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1976 | 邓涛,男,1976年03月出生,中国国籍,无境外居留权。本科学历,1997......详细>> |
4 | 冯章茂 | 董事 | 查看全部任职 | 2022-09-15 | - | 男 | 中国 | 高中 | 1970 | 冯章茂,男,1970年10月出生,中国国籍,无境外居留权。高中学历,199......详细>> |
5 | 冯章 | 独立董事 | 查看全部任职 | 2022-09-15 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1951 | 冯章,男,1951年10月出生,中国国籍,无境外居留权。本科学历,教授,......详细>> |