序号 | 姓名 | 职务 | 相关 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 王季顺 | 董事长 | 查看全部任职 | 2023-02-08 | - | 男 | 中国 | 大专 | 1959 | 王季顺,男,1959年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学专科学......详细>> |
2 | 于萍萍 | 董事 | 查看全部任职 | 2023-02-02 | - | 女 | 中国 | 中专 | 1976 | 于萍萍,董事,女,1976年6月出生,中国国籍,无境外永久居住权,中专......详细>> |
3 | 张炜煜 | 董事 | 查看全部任职 | 2023-02-02 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1961 | 张炜煜,董事,男,1961年5月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学......详细>> |
4 | 王季顺 | 董事 | 查看全部任职 | 2023-02-02 | - | 男 | 中国 | 大专 | 1959 | 王季顺,男,1959年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学专科学......详细>> |
5 | 孙慧娥 | 董事 | 查看全部任职 | 2023-02-02 | - | 女 | 中国 | 大专 | 1958 | 孙慧娥,女,1958年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学专科......详细>> |
6 | 王梦怡 | 董事 | 查看全部任职 | 2023-02-02 | - | 女 | 中国 | 硕士 | 1990 | 王梦怡,女,1990年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历......详细>> |