序号 | 姓名 | 职务 | 相关 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 张滨 | 董事 | 查看全部任职 | 2019-07-19 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1962 | 张滨先生,男,1962年2月出生,中国籍,无境外永久居留权。1984年7月......详细>> |
2 | 刘治勇 | 董事长 | 查看全部任职 | 2019-07-26 | - | 男 | 中国 | 中专 | 1966 | 刘治勇先生,男,1966年3月出生,中国籍,无境外永久居留权。1985年7......详细>> |
3 | 王玲 | 董事 | 查看全部任职 | 2019-07-19 | - | 女 | 中国 | 大专 | 1975 | 王玲,女,1975年2月出生,中国籍,无境外永久居留权。1999年12月毕......详细>> |
4 | 刘治勇 | 董事 | 查看全部任职 | 2019-07-19 | - | 男 | 中国 | 中专 | 1966 | 刘治勇先生,男,1966年3月出生,中国籍,无境外永久居留权。1985年7......详细>> |
5 | 张怀林 | 董事 | 查看全部任职 | 2019-07-19 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1955 | 张怀林先生,男,1955年7月出生,中国籍,大学本科学历,无境外永久居......详细>> |
6 | 王川 | 董事 | 查看全部任职 | 2019-07-19 | - | 男 | 中国 | 大专 | 1970 | 王川先生,男,1970年3月出生,中国籍,大学专学历,无境外永久居留权......详细>> |