序号 | 姓名 | 职务 | 相关 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 王小华 | 董事 | 查看全部任职 | 2016-06-07 | - | 女 | 中国 | 大专 | 1982 | 王小华,女,汉族,1982年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专......详细>> |
2 | 王强国 | 董事 | 查看全部任职 | 2016-06-07 | - | 男 | 中国 | 高中 | 1972 | 王强国,男,汉族,1972年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中......详细>> |
3 | 罗飞 | 董事 | 查看全部任职 | 2017-06-02 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1981 | 罗飞,男,汉族,1981年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学......详细>> |
4 | 谭聪圣 | 董事长 | 查看全部任职 | 2016-06-07 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1967 | 谭聪圣,男,汉族,1967年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,在职......详细>> |
5 | 谭聪圣 | 董事 | 查看全部任职 | 2016-06-07 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1967 | 谭聪圣,男,汉族,1967年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,在职......详细>> |
6 | 黄程义 | 董事 | 查看全部任职 | 2016-06-07 | - | 男 | 中国 | 初中 | 1967 | 黄程义,男,汉族,1967年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,初中......详细>> |