序号 | 姓名 | 职务 | 相关 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 夏勉 | 董事 | 查看全部任职 | 2016-03-24 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1984 | 夏勉:男,1984年11月出生,中国籍,大学本科学历,无境外永久居留权......详细>> |
2 | 夏明强 | 董事 | 查看全部任职 | 2016-03-24 | - | 男 | 中国 | 高中 | 1956 | 夏明强:男,1956年3月出生,中国籍,高中学历,无境外永久居留权。20......详细>> |
3 | 夏勉 | 董事长 | 查看全部任职 | 2016-03-24 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1984 | 夏勉:男,1984年11月出生,中国籍,大学本科学历,无境外永久居留权......详细>> |
4 | 仪文 | 董事 | 查看全部任职 | 2016-03-24 | - | 女 | 中国 | 本科 | 1968 | 仪文:女,1968年1月出生,中国籍,大学本科学历,无境外永久居留权。......详细>> |
5 | 刘洋 | 董事 | 查看全部任职 | 2016-03-24 | - | 男 | 中国 | 大专 | 1974 | 刘洋:男,1974年12月出生,中国籍,大学专科学历,英语专业六级,无境......详细>> |
6 | 陈跃玲 | 董事 | 查看全部任职 | 2018-12-15 | - | 女 | 中国 | 中专 | 1968 | 陈跃玲:女,1968年9月出生,中国籍,统招中专学历,无境外永久居留权......详细>> |