序号 | 姓名 | 职务 | 相关 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 薛国赟 | 董事 | 查看全部任职 | 2022-09-13 | - | 男 | 中国 | 大专 | 1983 | 薛国赟,男,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权。2012年6月毕......详细>> |
2 | 田瑞清 | 董事 | 查看全部任职 | 2022-09-13 | - | 男 | 中国 | 大专 | 1982 | 田瑞清,男,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权。2007年1月毕......详细>> |
3 | 蒋宗清 | 董事长 | 查看全部任职 | 2022-09-13 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1963 | 蒋宗清先生:1963年3月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,蒋宗......详细>> |
4 | 蒋宗清 | 董事 | 查看全部任职 | 2022-09-13 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1963 | 蒋宗清先生:1963年3月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,蒋宗......详细>> |
5 | 李华 | 董事 | 查看全部任职 | 2022-09-13 | - | 女 | 中国 | 大专 | 1978 | 李华女士:1978年7月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,李华女......详细>> |
6 | 黄丽 | 董事 | 查看全部任职 | 2022-09-13 | - | 女 | 中国 | 本科 | 1986 | 黄丽,女,1986年出生,中国国籍,无境外永久居留权。2008年6月毕业......详细>> |
7 | 陈扬文 | 董事 | 查看全部任职 | 2022-09-13 | - | 男 | - | 博士 | 1978 | 陈扬文先生:博士,复旦大学半导体材料专业,陈扬文先生2001.07-200......详细>> |
8 | 陈昌林 | 董事 | 查看全部任职 | 2022-09-13 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1969 | 陈昌林,董事,1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权。1992年6月......详细>> |
9 | 林伟 | 董事 | 查看全部任职 | 2022-09-13 | - | 男 | - | 本科 | 1979 | 林伟先生,2008年毕业于中央党校函授学院,先后在北京中荣银佳科技......详细>> |
10 | 李洋 | 董事 | 查看全部任职 | 2022-09-13 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1976 | 李洋先生,1998年7月毕业于青岛科技大学,1998年8月至2005年9月任......详细>> |