序号 | 姓名 | 职务 | 相关 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 肖惠玲 | 董事 | 查看全部任职 | 2016-03-08 | 2019-03-07 | 女 | 中国 | 大专 | 1972 | 肖惠玲,女,1972 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学......详细>> |
2 | 何晓兵 | 董事长 | 查看全部任职 | 2016-03-08 | 2019-03-07 | 男 | 中国 | 本科 | 1981 | 何晓兵,男,1981年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。......详细>> |
3 | 何晓兵 | 董事 | 查看全部任职 | 2016-03-08 | 2019-03-07 | 男 | 中国 | 本科 | 1981 | 何晓兵,男,1981年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。......详细>> |
4 | 杨宇 | 董事 | 查看全部任职 | 2016-03-08 | 2019-03-07 | 女 | 中国 | 本科 | 1980 | 杨宇,女,1980年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。20......详细>> |
5 | 谢凡荣 | 董事 | 查看全部任职 | 2016-03-08 | 2019-03-07 | 男 | 中国 | 大专 | 1974 | 谢凡荣,男,1974年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。......详细>> |
6 | 黄治杰 | 董事 | 查看全部任职 | 2016-03-08 | 2019-03-07 | 男 | 中国 | 本科 | 1979 | 黄治杰,男,1979年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。......详细>> |