序号 | 姓名 | 职务 | 相关 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 刘朗 | 董事 | 查看全部任职 | 2016-12-08 | 2019-02-22 | 男 | 中国 | 博士 | 1963 | 刘朗,男,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,博士......详细>> |
2 | 袁小兵 | 董事 | 查看全部任职 | 2016-02-23 | 2019-02-22 | 男 | 中国 | 本科 | 1980 | 袁小兵,男,中国国籍,无境外永久居留权, 1980 年出生,本科学历。 ......详细>> |
3 | 刘志峰 | 董事 | 查看全部任职 | 2016-02-23 | 2019-02-22 | 男 | 中国 | 硕士 | 1976 | 刘志峰,男,中国国籍,无境外永久居留权, 1976 年出生,硕士研究生......详细>> |
4 | 肖冰 | 董事 | 查看全部任职 | 2016-02-23 | 2019-02-22 | 男 | 中国 | 硕士 | 1968 | 肖冰,男,中国国籍,无境外永久居留权, 1968 年出生,硕士研究生学......详细>> |
5 | 李万邦 | 董事 | 查看全部任职 | 2016-02-23 | 2019-02-22 | 男 | 中国 | 本科 | 1986 | 李万邦,男,中国国籍,无境外永久居留权, 1986 年出生,本科学历。 ......详细>> |
6 | 彭永鹤 | 董事长 | 查看全部任职 | 2016-02-23 | 2019-02-22 | 男 | 中国 | 本科 | 1969 | 彭永鹤,男,中国国籍, 拥有加拿大永久居留权, 1969 年出生,本科学......详细>> |
7 | 刘朗 | 副董事长 | 查看全部任职 | 2016-12-19 | 2019-02-22 | 男 | 中国 | 博士 | 1963 | 刘朗,男,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,博士......详细>> |
8 | 彭永鹤 | 董事 | 查看全部任职 | 2016-02-23 | 2019-02-22 | 男 | 中国 | 本科 | 1969 | 彭永鹤,男,中国国籍, 拥有加拿大永久居留权, 1969 年出生,本科学......详细>> |
9 | 张延忠 | 董事 | 查看全部任职 | 2016-02-23 | 2019-02-22 | 男 | 中国 | 硕士 | 1978 | 张延忠,男,中国国籍,无境外永久居留权, 1978 年出生,硕士研究生......详细>> |
10 | 王烈胜 | 董事 | 查看全部任职 | 2016-02-23 | 2019-02-22 | 男 | 中国 | 本科 | 1979 | 王烈胜,男,中国国籍,无境外永久居留权, 1979 年出生,本科学历。 ......详细>> |
11 | 黄升轩 | 董事 | 查看全部任职 | 2018-03-16 | 2019-02-22 | 男 | 中国 | 硕士 | 1974 | 黄升轩先生,1974年出生,中国国籍,拥有澳洲永久居住权,注册金融分......详细>> |