序号 | 姓名 | 职务 | 相关 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 孙蕊 | 董事 | 查看全部任职 | 2019-09-02 | - | 女 | 中国 | 中专 | 1977 | 孙蕊,董事,女,1977年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于......详细>> |
2 | 赵雯 | 董事 | 查看全部任职 | 2019-09-02 | - | 女 | 中国 | 本科 | 1982 | 赵雯,女,1982年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中央......详细>> |
3 | 李峙 | 董事长 | 查看全部任职 | 2019-09-02 | - | 女 | 中国 | 本科 | 1970 | 李峙,女,1970年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于天津......详细>> |
4 | 肖猛 | 副董事长 | 查看全部任职 | 2019-09-02 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1970 | 肖猛,男,1970年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于天津......详细>> |
5 | 李峙 | 董事 | 查看全部任职 | 2019-09-02 | - | 女 | 中国 | 本科 | 1970 | 李峙,女,1970年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于天津......详细>> |
6 | 肖猛 | 董事 | 查看全部任职 | 2019-09-02 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1970 | 肖猛,男,1970年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于天津......详细>> |
7 | 周振宇 | 董事 | 查看全部任职 | 2019-09-02 | - | 男 | 中国 | 中专 | 1982 | 周振宇,男,汉族,1982年4月出生,中专学历,中国籍,无境境外永久居......详细>> |