序号 | 姓名 | 职务 | 相关 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杨武林 | 董事 | 查看全部任职 | 2021-10-09 | - | 男 | 中国 | 大专 | 1974 | 杨武林,男,仡佬族,1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学......详细>> |
2 | 王安民 | 董事长 | 查看全部任职 | 2021-10-09 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1962 | 王安民先生:1962年11月19日出生,汉族,中国国籍,无永久境外居留权......详细>> |
3 | 王安民 | 董事 | 查看全部任职 | 2021-10-09 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1962 | 王安民先生:1962年11月19日出生,汉族,中国国籍,无永久境外居留权......详细>> |
4 | 张勇 | 董事 | 查看全部任职 | 2021-10-09 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1981 | 张勇,男,汉族,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。......详细>> |
5 | 岳凤霞 | 董事 | 查看全部任职 | 2021-10-09 | - | 女 | 中国 | 本科 | 1969 | 岳凤霞,女,汉族,出生于1969年01月,中国国籍,无境外永久居留权。1......详细>> |
6 | 王竞凡 | 董事 | 查看全部任职 | 2021-10-09 | - | 男 | 中国 | 博士 | 1990 | 王竞凡先生:1990年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2019年12......详细>> |