序号 | 姓名 | 职务 | 相关 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 徐汉杏 | 董事 | 查看全部任职 | 2019-01-05 | - | 女 | 中国 | 小学 | 1960 | 徐汉杏,女,1960年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,小学学历。......详细>> |
2 | 朱红英 | 董事 | 查看全部任职 | 2019-01-05 | - | 女 | 中国 | 初中 | 1970 | 朱红英,女,1970年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,初中学历。......详细>> |
3 | 李成娣 | 董事 | 查看全部任职 | 2019-01-05 | - | 女 | 中国 | 高中 | 1988 | 李成娣,女,1988年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。......详细>> |
4 | 郝意 | 董事 | 查看全部任职 | 2019-01-05 | - | 男 | 中国 | 大专 | 1970 | 郝意,男,1970年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。19......详细>> |
5 | 潘龙 | 董事长 | 查看全部任职 | 2019-01-25 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1982 | 潘龙,男,1982年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。20......详细>> |
6 | 潘龙 | 董事 | 查看全部任职 | 2019-01-05 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1982 | 潘龙,男,1982年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。20......详细>> |
7 | 李俊强 | 董事 | 查看全部任职 | 2019-01-05 | - | - | 中国 | 硕士 | 1979 | 李俊强,1979年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士经济学硕......详细>> |