序号 | 姓名 | 职务 | 相关 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 周爱东 | 董事 | 查看全部任职 | 2019-03-08 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1968 | 周爱东:男,1968年11月11日出生,中国籍,无境外永久居住权。毕业于......详细>> |
2 | 陈克兵 | 董事 | 查看全部任职 | 2019-03-08 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1977 | 陈克兵:男,1977年12月01日出生,中国籍,无境外永久居住权。毕业于......详细>> |
3 | 李军 | 董事长 | 查看全部任职 | 2019-03-08 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1969 | 李军:男,1969年9月出生,中国籍,2010年8月20日获得加拿大永久居留......详细>> |
4 | 李军 | 董事 | 查看全部任职 | 2019-03-08 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1969 | 李军:男,1969年9月出生,中国籍,2010年8月20日获得加拿大永久居留......详细>> |
5 | 张威 | 董事 | 查看全部任职 | 2019-03-08 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1970 | 张威:男,1970年6月7日出生,中国籍,无境外永久居住权。毕业于西北......详细>> |
6 | 周峰 | 董事 | 查看全部任职 | 2019-03-08 | - | 男 | 中国 | 大专 | 1969 | 周峰:男,1969年12月2日出生,中国籍,无境外永久居住权。1991年7月......详细>> |