序号 | 姓名 | 职务 | 相关 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 张文忠 | 董事 | 查看全部任职 | 2019-05-22 | 2022-05-21 | 男 | 中国 | 大专 | 1945 | 张文忠,男,1945年6月出生,大专文化,工程师、经济师。1975年至198......详细>> |
2 | 高苏林 | 董事 | 查看全部任职 | 2019-05-22 | 2022-05-21 | 男 | - | 高中 | 1967 | 高苏林,男,1967年12月出生,高中学历。1981年3月至1982年12月黄泽......详细>> |
3 | 殷国新 | 董事 | 查看全部任职 | 2019-05-22 | 2022-05-21 | 男 | - | 高中 | 1973 | 殷国新,男,1973年6月出生,高中学历。1991年8月至2001年2月,任职......详细>> |
4 | 张文忠 | 董事长 | 查看全部任职 | 2019-05-22 | 2022-05-21 | 男 | 中国 | 大专 | 1945 | 张文忠,男,1945年6月出生,大专文化,工程师、经济师。1975年至198......详细>> |
5 | 孙国平 | 董事 | 查看全部任职 | 2019-05-22 | 2022-05-21 | 男 | - | 本科 | 1957 | 孙国平,男,1957年6月出生,浙江师范大学毕业。1980年至1990年任职......详细>> |
6 | 汤善国 | 董事 | 查看全部任职 | 2019-05-22 | 2022-05-21 | 男 | - | 高中 | 1967 | 汤善国,男,1967年3月出生,高中学历。1989年2月至2000年,任职于普......详细>> |