序号 | 姓名 | 职务 | 相关 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 周晓春 | 董事长 | 查看全部任职 | 2021-12-23 | - | 男 | 中国 | 大专 | 1963 | 周晓春先生:1963年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于上......详细>> |
2 | 周晓春 | 董事 | 查看全部任职 | 2021-12-17 | - | 男 | 中国 | 大专 | 1963 | 周晓春先生:1963年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于上......详细>> |
3 | 毛向群 | 董事 | 查看全部任职 | 2021-12-17 | - | 女 | 中国 | 本科 | 1968 | 毛向群女士:1968年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于同......详细>> |
4 | 唐燕凌 | 董事 | 查看全部任职 | 2021-12-17 | - | 女 | 中国 | 本科 | 1976 | 唐燕凌女士:1976年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,......详细>> |
5 | 陆叶 | 董事 | 查看全部任职 | 2022-01-27 | - | 女 | 中国 | 本科 | 1979 | 陆叶女士:1979年11月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,毕业......详细>> |
6 | 杨来举 | 董事 | 查看全部任职 | 2021-12-17 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1968 | 杨来举先生:1968年4月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,本科......详细>> |