序号 | 姓名 | 职务 | 相关 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 周龙清 | 董事 | 查看全部任职 | 2021-09-14 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1983 | 周龙清,男,1983年6月24日出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研......详细>> |
2 | 曹银霞 | 董事 | 查看全部任职 | 2021-09-14 | - | 女 | 中国 | 本科 | 1981 | 曹银霞,女,1981年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学......详细>> |
3 | 江云锋 | 董事 | 查看全部任职 | 2021-09-14 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1982 | 江云锋先生:1982年2月出生,中国国籍,大学本科学历,衢州市第六届......详细>> |
4 | 江云锋 | 董事长 | 查看全部任职 | 2021-09-14 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1982 | 江云锋先生:1982年2月出生,中国国籍,大学本科学历,衢州市第六届......详细>> |
5 | 胡水泉 | 董事 | 查看全部任职 | 2021-09-14 | - | 男 | 中国 | 大专 | 1968 | 胡水泉先生:1968年10月26日出生,中国国籍,无境外永久居留权,衢江......详细>> |
6 | 都红雯 | 独立董事 | 查看全部任职 | 2021-09-14 | - | 女 | 中国 | 硕士 | 1966 | 都红雯女士:1966年2月出生,中国国籍,无境外居留权,教授,硕士学历......详细>> |
7 | 金建海 | 独立董事 | 查看全部任职 | 2021-09-14 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1969 | 金建海先生:1969年6月出生,汉族,民建会员,中国国籍,无境外永久居......详细>> |