序号 | 姓名 | 职务 | 相关 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陈晓燕 | 董事 | 查看全部任职 | 2015-06-25 | - | 女 | 中国 | - | 1973 | 陈晓燕,女,董事,出生于1973年6月,中国国籍,中国香港特别行政区永......详细>> |
2 | 佘旭锦 | 董事长 | 查看全部任职 | 2015-06-25 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1965 | 佘旭锦,男,董事长,出生于1965年10月,中国国籍,中国香港特别行政......详细>> |
3 | 佘旭锦 | 董事 | 查看全部任职 | 2015-06-25 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1965 | 佘旭锦,男,董事长,出生于1965年10月,中国国籍,中国香港特别行政......详细>> |
4 | 李绒 | 董事 | 查看全部任职 | 2017-07-21 | - | 女 | - | - | - | 李绒于2017年6月被提名为广东宾宝时尚实业股份有限公司董事。于2......详细>> |
5 | 候滴 | 董事 | 查看全部任职 | 2017-09-15 | - | 男 | - | - | - | 候滴先生为广东宾宝时尚实业股份有限公司新任董事详细>> |
6 | 彭加顺 | 董事 | 查看全部任职 | 2018-11-23 | - | 男 | 中国 | 大专 | 1970 | 彭加顺,男,1970年10月出生,中国籍,无境外永久居留权,汉族,1993年......详细>> |