序号 | 姓名 | 职务 | 相关 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 洪清泉 | 非独立董事 | 查看全部任职 | 2016-07-28 | 2019-07-27 | 男 | 中国 | 本科 | 1988 | 洪清泉,男,1988年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,沈阳理工大......详细>> |
2 | 汪海军 | 独立董事 | 查看全部任职 | 2016-07-28 | 2019-07-27 | 男 | 中国 | 大专 | 1954 | 汪海军,1954年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学专科学历。曾......详细>> |
3 | 李建彬 | 独立董事 | 查看全部任职 | 2016-07-28 | 2019-07-27 | 男 | 中国 | 硕士 | 1966 | 李建彬,男,1966年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于香港......详细>> |
4 | 王一峰 | 独立董事 | 查看全部任职 | 2016-07-28 | 2019-07-27 | 男 | 中国 | 本科 | 1968 | 王一峰:中国国籍,无境外永久居留权,男,1968年出生,本科学历。大......详细>> |
5 | 洪伟艺 | 董事长 | 查看全部任职 | 2016-07-28 | 2019-07-27 | 男 | 中国 | 大专 | 1966 | 洪伟艺,男,1966年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学专科......详细>> |
6 | 林美钗 | 非独立董事 | 查看全部任职 | 2016-07-28 | 2019-07-27 | 女 | 中国 | 大专 | 1982 | 林美钗女士,本公司董事、供应链总监兼采购部经理,1982年12月出生......详细>> |
7 | 许燕青 | 非独立董事 | 查看全部任职 | 2016-07-28 | 2019-07-27 | 男 | 中国 | 大专 | 1974 | 许燕青先生,本公司董事、常务副总经理,1974年出生,中国国籍,无境......详细>> |
8 | 洪伟艺 | 非独立董事 | 查看全部任职 | 2016-07-28 | 2019-07-27 | 男 | 中国 | 大专 | 1966 | 洪伟艺,男,1966年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学专科......详细>> |