序号 | 姓名 | 职务 | 相关 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 尹於舜 | 董事 | 查看全部任职 | 2020-11-02 | - | 男 | 中国 | 博士 | 1964 | 尹於舜先生:1964年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,讲师,博士......详细>> |
2 | 张冬梅 | 董事 | 查看全部任职 | 2020-11-02 | - | 女 | 中国 | 硕士 | 1964 | 张冬梅,女,1964年出生,中国籍,无境外永久居留权,MBA。1985年8月......详细>> |
3 | 叶凤祥 | 董事 | 查看全部任职 | 2020-11-02 | - | 男 | 中国 | 高中 | 1957 | 叶凤祥,男,1957年出生,中国籍,无境外永久居留权,高中学历。1975......详细>> |
4 | 郭传勤 | 董事长 | 查看全部任职 | 2020-11-02 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1961 | 郭传勤,男,1961年出生,中国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。1......详细>> |
5 | 关鹏程 | 董事 | 查看全部任职 | 2020-11-02 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1979 | 关鹏程,男,1979年1月出生,中国籍,无境外永久居留权,毕业于空军工......详细>> |
6 | 郭传勤 | 董事 | 查看全部任职 | 2020-11-02 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1961 | 郭传勤,男,1961年出生,中国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。1......详细>> |