序号 | 姓名 | 职务 | 相关 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 左懋杰 | 董事 | 查看全部任职 | 2018-06-29 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1979 | 左懋杰,男,1979年10月生,中国籍,无境外永久居留权,毕业于东北大......详细>> |
2 | 夏昕 | 董事 | 查看全部任职 | 2018-06-29 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1975 | 夏昕,男,1975年8月生,中国籍,无境外永久居留权,毕业于四川美术学......详细>> |
3 | 陈伟 | 董事 | 查看全部任职 | 2018-12-10 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1984 | 陈伟,男,1984年1月出生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历。2009......详细>> |
4 | 吴辉 | 董事长 | 查看全部任职 | 2021-11-04 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1974 | 吴辉先生:1974年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2......详细>> |
5 | 吴辉 | 董事 | 查看全部任职 | 2021-08-30 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1974 | 吴辉先生:1974年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2......详细>> |
6 | 朱乾坤 | 董事 | 查看全部任职 | 2020-11-16 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1982 | 朱乾坤先生:1982年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,......详细>> |