序号 | 姓名 | 职务 | 相关 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 谭炜樑 | 董事 | 查看全部任职 | 2018-08-17 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1985 | 谭炜樑先生,1985年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,200......详细>> |
2 | 谭炜樑 | 董事长 | 查看全部任职 | 2020-11-18 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1985 | 谭炜樑先生,1985年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,200......详细>> |
3 | 周德文 | 董事 | 查看全部任职 | 2020-11-18 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1987 | 周德文先生,中国国籍,无境外永久居留权,出生于1987年8月,机械设......详细>> |
4 | 焦龙 | 董事 | 查看全部任职 | 2020-11-18 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1981 | 焦龙,男,1981年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。20......详细>> |
5 | 陈广仁 | 董事 | 查看全部任职 | 2018-08-17 | - | 男 | 中国 | 高中 | 1963 | 陈广仁先生,中国国籍,香港永久居民,出生于1963年5月。1990年至今......详细>> |
6 | 陈凤英 | 董事 | 查看全部任职 | 2020-11-18 | - | 女 | 中国 | 本科 | 1985 | 陈凤英女士,1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。20......详细>> |