序号 | 姓名 | 职务 | 相关 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 徐康乐 | 董事 | 查看全部任职 | 2015-06-15 | - | 男 | 中国 | - | 1974 | 徐康乐:男,1974年9月生,中国籍,无境外永久居留权,1997年毕业于湖......详细>> |
2 | 申剑勇 | 董事 | 查看全部任职 | 2015-06-15 | - | 男 | 中国 | 大专 | 1964 | 申剑勇:男,1964年7月生,中国籍,无境外永久居留权,1988年7月毕业......详细>> |
3 | 朱建国 | 董事长 | 查看全部任职 | 2015-06-15 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1967 | 朱建国:男,1967年11月生,中国籍,加拿大永久居留权,深圳市电子装......详细>> |
4 | 刘晖 | 副董事长 | 查看全部任职 | 2015-06-15 | - | 女 | 中国 | 本科 | 1967 | 刘晖:女,1967年12月出生,中国籍,无境外永久居留权。1989年6月毕......详细>> |
5 | 刘文锋 | 董事 | 查看全部任职 | 2015-06-15 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1967 | 刘文锋:男,1967年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,1996年6月......详细>> |
6 | 刘晖 | 董事 | 查看全部任职 | 2015-06-15 | - | 女 | 中国 | 本科 | 1967 | 刘晖:女,1967年12月出生,中国籍,无境外永久居留权。1989年6月毕......详细>> |
7 | 朱建国 | 董事 | 查看全部任职 | 2015-06-15 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1967 | 朱建国:男,1967年11月生,中国籍,加拿大永久居留权,深圳市电子装......详细>> |
8 | 周小康 | 董事 | 查看全部任职 | 2017-07-01 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1982 | 周小康:男,1982年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2004年6月......详细>> |
9 | 范值清 | 独立董事 | 查看全部任职 | 2017-07-01 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1949 | 范值清,男,1949 年生,中国国籍,无永久境外居留权,财经专业研究生......详细>> |