序号 | 姓名 | 职务 | 相关 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 张淑贤 | 董事 | 查看全部任职 | 2018-06-25 | 2021-06-24 | 女 | 中国 | - | 1958 | 张淑贤女士,汉族,中国籍,无境外居留权,出生于1958年5月27日,河南......详细>> |
2 | 史林海 | 董事 | 查看全部任职 | 2018-06-25 | 2021-06-24 | 男 | 中国 | 大专 | 1982 | 史林海先生,汉族,中国国籍,无境外居留权,出生于1982年8月22日,毕......详细>> |
3 | 张淑贤 | 董事长 | 查看全部任职 | 2018-06-27 | 2021-06-24 | 女 | 中国 | - | 1958 | 张淑贤女士,汉族,中国籍,无境外居留权,出生于1958年5月27日,河南......详细>> |
4 | 史林海 | 副董事长 | 查看全部任职 | 2018-06-27 | 2021-06-24 | 男 | 中国 | 大专 | 1982 | 史林海先生,汉族,中国国籍,无境外居留权,出生于1982年8月22日,毕......详细>> |
5 | 史科伟 | 董事 | 查看全部任职 | 2018-06-25 | 2021-06-24 | 男 | 中国 | 大专 | 1982 | 史科伟先生,汉族,中国国籍,无境外居留权,出生于1982年3月8日,毕......详细>> |
6 | 史海霞 | 董事 | 查看全部任职 | 2018-06-25 | 2021-06-24 | 女 | 中国 | 本科 | 1985 | 史海霞女士,汉族,中国国籍,无境外居留权,出生于1985年7月11日,毕......详细>> |
7 | 史海宝 | 董事 | 查看全部任职 | 2018-06-25 | 2021-06-24 | 男 | 中国 | - | 1987 | 史海宝先生,汉族,中国国籍,无境外居留权,出生于1987年7月21日。......详细>> |