序号 | 姓名 | 职务 | 相关 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 易彩梅 | 董事 | 查看全部任职 | 2018-04-03 | 2021-04-02 | 女 | 中国 | 本科 | 1973 | 易彩梅,女,1973年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学......详细>> |
2 | 张世磊 | 董事 | 查看全部任职 | 2018-04-03 | 2021-04-02 | 男 | 中国 | 博士 | 1970 | 张世磊,男,1970年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究......详细>> |
3 | 杨洪超 | 董事 | 查看全部任职 | 2018-04-03 | 2021-04-02 | 男 | 中国 | 本科 | 1982 | 杨洪超,男,1982年8月8日出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学......详细>> |
4 | 张学智 | 董事 | 查看全部任职 | 2018-04-03 | 2021-04-02 | 男 | 中国 | 硕士 | 1974 | 张学智,男,1974年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学......详细>> |
5 | 易彩梅 | 董事长 | 查看全部任职 | 2018-04-03 | 2021-04-02 | 女 | 中国 | 本科 | 1973 | 易彩梅,女,1973年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学......详细>> |
6 | 赵华刚 | 董事 | 查看全部任职 | 2018-04-03 | 2021-04-02 | 男 | 中国 | 硕士 | 1975 | 赵华刚,男,1975年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历......详细>> |
7 | 李巍 | 董事 | 查看全部任职 | 2018-04-03 | 2021-04-02 | 男 | 中国 | 硕士 | 1978 | 李巍,男,1978年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。......详细>> |
8 | 王守良 | 董事 | 查看全部任职 | 2018-04-03 | 2021-04-02 | 男 | 中国 | 硕士 | 1972 | 王守良,男,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士......详细>> |