序号 | 姓名 | 职务 | 相关 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 王相洲 | 董事 | 查看全部任职 | 2015-09-25 | - | 男 | 中国 | - | 1964 | 王相洲,男,1964年2年20日出生,中国国籍,无境外永久居留权。1982......详细>> |
2 | 焦金凤 | 董事 | 查看全部任职 | 2015-09-25 | - | 女 | 中国 | - | 1975 | 焦金凤,女,1975年9月10日出生,中国国籍,无境外永久居留权。1994......详细>> |
3 | 周景军 | 董事 | 查看全部任职 | 2015-09-25 | - | 男 | 中国 | - | 1976 | 周景军,男,1976年8月10日出生,中国国籍,无境外永久居留权。1993......详细>> |
4 | 周阿祥 | 董事长 | 查看全部任职 | 2015-09-28 | - | 男 | 中国 | - | 1968 | 周阿祥,男,1968年11月17日出生,中国国籍,无境外永久居留权。1989......详细>> |
5 | 周阿祥 | 董事 | 查看全部任职 | 2015-09-25 | - | 男 | 中国 | - | 1968 | 周阿祥,男,1968年11月17日出生,中国国籍,无境外永久居留权。1989......详细>> |
6 | 焦红霞 | 董事 | 查看全部任职 | 2015-09-25 | - | 女 | 中国 | 高中 | 1968 | 焦红霞,女,1968年6月20日出生,学历高中,中国国籍,无境外永久居留......详细>> |