序号 | 姓名 | 职务 | 相关 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 熊壮 | 董事 | 查看全部任职 | 2018-02-22 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1971 | 熊壮,男,1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,汉族,本科学历。......详细>> |
2 | 管日娟 | 董事 | 查看全部任职 | 2018-02-22 | - | 女 | 中国 | 大专 | 1979 | 管日娟女士,1979年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历......详细>> |
3 | 徐静泓 | 董事 | 查看全部任职 | 2018-02-22 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1971 | 徐静泓先生,1971年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历......详细>> |
4 | 宋善德 | 董事 | 查看全部任职 | 2018-02-22 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1984 | 宋善德先生,1984年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历......详细>> |
5 | 周辛怡 | 董事长 | 查看全部任职 | 2018-12-20 | - | 男 | - | 本科 | 1968 | 周辛怡先生:1968年11月出生,中国科学技术大学学位。曾任苏州化工......详细>> |
6 | 王淑洁 | 董事 | 查看全部任职 | 2019-03-27 | - | 女 | 中国 | 中专 | 1957 | 王淑洁,女,1957年8月出生,中国国籍,无永久境外居留权,交通部电视......详细>> |
7 | 周辛怡 | 董事 | 查看全部任职 | 2018-12-20 | - | 男 | - | 本科 | 1968 | 周辛怡先生:1968年11月出生,中国科学技术大学学位。曾任苏州化工......详细>> |