序号 | 姓名 | 职务 | 相关 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 丁云龙 | 董事长 | 查看全部任职 | 2024-02-08 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1988 | 丁云龙,男,汉族,1988年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,公民......详细>> |
2 | 刘大荣 | 独立董事 | 查看全部任职 | 2024-02-08 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1969 | 刘大荣先生:1969年11月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,本......详细>> |
3 | 张昊 | 独立董事 | 查看全部任职 | 2024-02-08 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1978 | 张昊先生:1978年7月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学......详细>> |
4 | 李正全 | 独立董事 | 查看全部任职 | 2024-02-08 | - | 男 | 中国 | 博士 | 1976 | 李正全先生,1976年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,北京大学......详细>> |
5 | 丁振芳 | 非独立董事 | 查看全部任职 | 2024-02-08 | - | 男 | 中国 | 专科学历 | 1963 | 丁振芳,男,汉族,1963年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,公民......详细>> |
6 | 丁云龙 | 非独立董事 | 查看全部任职 | 2024-02-08 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1988 | 丁云龙,男,汉族,1988年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,公民......详细>> |
7 | 张卫锋 | 非独立董事 | 查看全部任职 | 2024-02-08 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1976 | 张卫锋先生:1976年10月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,本......详细>> |
8 | 丁振红 | 非独立董事 | 查看全部任职 | 2024-02-08 | - | 男 | 中国 | 专科学历 | 1970 | 丁振红先生:1970年8月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,专科......详细>> |