序号 | 姓名 | 职务 | 相关 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 孙仕兵 | 董事长 | 查看全部任职 | 2019-12-31 | - | 男 | 中国 | 中专 | 1967 | 孙仕兵先生:1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历,199......详细>> |
2 | 孙仕兵 | 董事 | 查看全部任职 | 2019-12-31 | - | 男 | 中国 | 中专 | 1967 | 孙仕兵先生:1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历,199......详细>> |
3 | 黄志一 | 董事 | 查看全部任职 | 2019-12-31 | - | 男 | 中国 | - | 1971 | 黄志一,男,1971.9.12,中国国籍,无境外永久居留权,1993.7-95.10沈......详细>> |
4 | 寇国东 | 董事 | 查看全部任职 | 2019-12-31 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1991 | 寇国东,男,1991年1月1号出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士海......详细>> |
5 | 周传瑜 | 董事 | 查看全部任职 | 2019-12-31 | - | 女 | 中国 | 大专 | 1968 | 周传瑜女士:1968年9月10日出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专......详细>> |
6 | 徐倩倩 | 董事 | 查看全部任职 | 2020-09-10 | - | 女 | 中国 | 大专 | 1987 | 徐倩倩女士:1987年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历......详细>> |