序号 | 姓名 | 职务 | 相关 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 田雨农 | 董事 | 查看全部任职 | 2021-05-20 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1965 | 田雨农,男,1965年9月生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学......详细>> |
2 | 苍柏 | 董事 | 查看全部任职 | 2021-05-20 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1962 | 苍柏,男,1962年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1......详细>> |
3 | 田雨农 | 董事长 | 查看全部任职 | 2021-06-04 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1965 | 田雨农,男,1965年9月生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学......详细>> |
4 | 周波 | 董事 | 查看全部任职 | 2021-05-20 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1967 | 周波,男,1967年11月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。199......详细>> |
5 | 吴晓婷 | 董事 | 查看全部任职 | 2021-05-20 | - | 女 | 中国 | 硕士 | 1985 | 吴晓婷,女,1985年6月生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学......详细>> |
6 | 郭鑫 | 董事 | 查看全部任职 | 2021-05-20 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1980 | 郭鑫,男,1980年4月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2004......详细>> |
7 | 刘欣 | 董事 | 查看全部任职 | 2021-05-20 | - | 女 | 中国 | 本科 | 1984 | 刘欣,女,1984年6月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2006......详细>> |
8 | 周妍 | 董事 | 查看全部任职 | 2021-05-20 | - | 女 | 中国 | 硕士 | 1982 | 周妍女士:1982年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生......详细>> |