序号 | 姓名 | 职务 | 相关 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 施玉洁 | 董事 | 查看全部任职 | 2022-06-10 | - | 女 | 中国 | 硕士 | 1985 | 施玉洁女士,1985年1月出生,中国籍,无境外永久居留权,硕士学历,毕......详细>> |
2 | 李强 | 董事 | 查看全部任职 | 2022-06-10 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1977 | 李强先生:1977年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于华中......详细>> |
3 | 陈庆华 | 董事长 | 查看全部任职 | 2022-08-22 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1967 | 陈庆华,男,1967年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工程师,19......详细>> |
4 | 陈庆华 | 董事 | 查看全部任职 | 2022-06-10 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1967 | 陈庆华,男,1967年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工程师,19......详细>> |
5 | 张曙学 | 董事 | 查看全部任职 | 2022-06-10 | - | 女 | 中国 | 中专 | 1955 | 张曙学,女,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历,现任公司董事,任......详细>> |
6 | 王杜娟 | 董事 | 查看全部任职 | 2022-06-10 | - | 女 | 中国 | 本科 | 1987 | 王杜娟女士,出生于1987年11月,中国籍,无境外永久居留权,本科学历......详细>> |