序号 | 姓名 | 职务 | 相关 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陈刚 | 董事 | 查看全部任职 | 2015-08-05 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1978 | 陈刚,男,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于外经......详细>> |
2 | 王颖 | 董事 | 查看全部任职 | 2015-08-05 | - | 女 | 中国 | 本科 | 1977 | 王颖女士,董事,任期三年,起任日期为2012年11月19日,汉族,中......详细>> |
3 | 曹跃伟 | 董事 | 查看全部任职 | 2016-04-29 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1962 | 曹跃伟,男,1962年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,住所黑龙江......详细>> |
4 | 陈小郴 | 董事长 | 查看全部任职 | 2012-08-20 | - | 男 | 中国 | 大专 | 1962 | 陈小郴,男,1962年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中......详细>> |
5 | 高长春 | 董事 | 查看全部任职 | 2015-08-05 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1976 | 高长春,男,1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于西......详细>> |
6 | 陈小郴 | 董事 | 查看全部任职 | 2015-08-05 | - | 男 | 中国 | 大专 | 1962 | 陈小郴,男,1962年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中......详细>> |