序号 | 姓名 | 职务 | 相关 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 冯国雁 | 董事长 | 查看全部任职 | 2021-08-13 | - | 男 | - | 硕士 | 1966 | 冯国雁先生:1966年出生,从事项目管理工作23年,高级工程师、美国......详细>> |
2 | 潘文 | 董事 | 查看全部任职 | 2021-08-10 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1967 | 潘文先生:1967年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,19......详细>> |
3 | 孙德元 | 董事 | 查看全部任职 | 2021-08-10 | - | 男 | - | 硕士 | 1964 | 孙德元先生:1964年出生,高级工程师。具有33年的石油化工、冶金、......详细>> |
4 | 冯国雁 | 董事 | 查看全部任职 | 2021-08-10 | - | 男 | - | 硕士 | 1966 | 冯国雁先生:1966年出生,从事项目管理工作23年,高级工程师、美国......详细>> |
5 | 严义忠 | 董事 | 查看全部任职 | 2021-08-10 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1963 | 严义忠先生:1963年4月出生,中国国籍,硕士学历,1988年9月至2007年......详细>> |
6 | 刘亚光 | 董事 | 查看全部任职 | 2023-07-31 | - | 男 | 中国 | 高中 | 1989 | 刘亚光,男,汉族,群众,1989年1月2日出生,河南原阳人,高中文化,200......详细>> |