吴蓉(女 大专学历 1997)
吴蓉女士:1997年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历;2......详细>> |
吴蓉在上市公司担任的职务记录共 3 个:
序号 | 姓名 | 职务 | 所在公司 | 状态 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吴蓉 | 监事 | 辛巴科技 | 离任 | 2020-11-28 | - | 女 | 中国 | 大专 | 1997 | 吴蓉女士:1997年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,2......详细>> |
2 | 吴蓉 | 监事会主席 | 辛巴科技 | 在职 | 2023-12-07 | - | 女 | 中国 | 大专 | 1997 | 吴蓉女士:1997年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历;2......详细>> |
3 | 吴蓉 | 非职工代表监事 | 辛巴科技 | 在职 | 2023-11-28 | - | 女 | 中国 | 大专 | 1997 | 吴蓉女士:1997年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历;2......详细>> |