陈贞彬(男 本科学历 1978)
陈贞彬,公司监事,监事会主席。男,1978年10月出生,中国国籍,无境......详细>> |
陈贞彬在上市公司担任的职务记录共 4 个:
序号 | 姓名 | 职务 | 所在公司 | 状态 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陈贞彬 | 监事 | 麦丰新材 | 离任 | 2018-05-20 | 2021-05-19 | 男 | 中国 | 本科 | 1978 | 陈贞彬,公司监事,监事会主席。男,1978年10月出生,中国国籍,无境......详细>> |
2 | 陈贞彬 | 职工代表监事 | 麦丰新材 | 离任 | 2021-05-21 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1978 | 陈贞彬,公司监事,监事会主席。男,1978年10月出生,中国国籍,无境......详细>> |
3 | 陈贞彬 | 职工代表监事,监事会主席 | 麦丰新材 | 在职 | 2024-06-29 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1978 | 陈贞彬,公司监事,监事会主席。男,1978年10月出生,中国国籍,无境......详细>> |
4 | 陈贞彬 | 监事会主席 | 麦丰新材 | 离任 | 2021-08-17 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1978 | 陈贞彬,公司监事,监事会主席。男,1978年10月出生,中国国籍,无境......详细>> |