高金梁(男 硕士学历 1977)
高金梁先生,1977年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究......详细>> |
高金梁在上市公司担任的职务记录共 5 个:
序号 | 姓名 | 职务 | 所在公司 | 状态 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高金梁 | 监事会主席 | 摘牌洲线 | 离任 | 2018-11-07 | 2021-11-06 | 男 | 中国 | 硕士 | 1977 | 高金梁先生,1977年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究......详细>> |
2 | 高金梁 | 职工代表监事 | 摘牌洲线 | 离任 | 2018-11-07 | 2021-11-06 | 男 | 中国 | 硕士 | 1977 | 高金梁先生,1977年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究......详细>> |
3 | 高金梁 | 职工监事 | 摘牌洲线 | 离任 | 2015-11-10 | 2018-11-09 | 男 | 中国 | 硕士 | 1977 | 高金梁先生,1977年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究......详细>> |
4 | 高金梁 | 监事 | 摘牌洲线 | 离任 | 2015-11-10 | 2018-11-09 | 男 | 中国 | 硕士 | 1977 | 高金梁先生,1977年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究......详细>> |
5 | 高金梁 | 职工代表监事,监事会主席 | 摘牌洲线 | 在职 | 2018-11-07 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1977 | 高金梁先生,1977年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究......详细>> |