韩谨之(女 硕士学历 1983)
韩谨之女士:1983年7月出生,中国国籍,硕士研究生学历。2004年12月......详细>> |
韩谨之在上市公司担任的职务记录共 4 个:
序号 | 姓名 | 职务 | 所在公司 | 状态 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 韩谨之 | 董事会秘书 | 微成科技 | 离任 | 2015-01-30 | - | 女 | 中国 | 硕士 | 1983 | 韩谨之,女,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学......详细>> |
2 | 韩谨之 | 董事 | 微成科技 | 离任 | 2021-01-30 | - | 女 | 中国 | 硕士 | 1983 | 韩谨之,女,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学......详细>> |
3 | 韩谨之 | 副总经理 | 微成科技 | 离任 | 2015-01-30 | - | 女 | 中国 | 硕士 | 1983 | 韩谨之,女,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学......详细>> |
4 | 韩谨之 | 执行总裁 | 微成科技 | 离任 | 2018-10-31 | - | 女 | 中国 | 硕士 | 1983 | 韩谨之女士:1983年7月出生,中国国籍,硕士研究生学历。2004年12月......详细>> |