陈荣荣(男 硕士学历 1964)
陈荣荣先生:1964年1月出生,中国国籍,中共党员,硕士研究生学历,教......详细>> |
陈荣荣在上市公司担任的职务记录共 3 个:
序号 | 姓名 | 职务 | 所在公司 | 状态 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陈荣荣 | 副总裁 | 中国海诚 | 离任 | 2019-07-05 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1964 | 陈荣荣先生:1964年1月出生,中国国籍,中共党员,硕士研究生学历,教......详细>> |
2 | 陈荣荣 | 董事 | 中国海诚 | 在职 | 2023-05-18 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1964 | 陈荣荣先生,1964年1月出生,中共党员,硕士研究生,教授级高级工程......详细>> |
3 | 陈荣荣 | 总裁 | 中国海诚 | 在职 | 2020-08-05 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1964 | 陈荣荣先生,1964年1月出生,中共党员,硕士研究生,教授级高级工程......详细>> |