于银俊(男 硕士学历 1965)
于银俊,男,汉族,1965年5月出生,河南浚县人。中共党员,上海财经大......详细>> |
于银俊在上市公司担任的职务记录共 4 个:
序号 | 姓名 | 职务 | 所在公司 | 状态 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 于银俊 | 职工董事 | 安阳钢铁 | 离任 | 2016-09-06 | 2018-11-16 | 男 | 中国 | 硕士 | 1965 | 于银俊,男,汉族,1965年5月出生,河南浚县人。中共党员,上海财经大......详细>> |
2 | 于银俊 | 副经理 | 安阳钢铁 | 离任 | 2018-07-19 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1965 | 于银俊,男,汉族,1965年5月出生,河南浚县人。中共党员,上海财经大......详细>> |
3 | 于银俊 | 总经理 | 安阳钢铁 | 离任 | 2020-05-29 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1965 | 于银俊先生:1965年5月出生,汉族,中国国籍,硕士研究生学历,高级工......详细>> |
4 | 于银俊 | 代理财务负责人 | 安阳钢铁 | 离任 | 2021-06-21 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1965 | 于银俊先生:1965年5月出生,汉族,中国国籍,硕士研究生学历,高级工......详细>> |