王明成(男 硕士学历 1969)
王明成先生:1969年1月出生,中国国籍,硕士学历,会计师,现任厦门信......详细>> |
王明成在上市公司担任的职务记录共 5 个:
序号 | 姓名 | 职务 | 所在公司 | 状态 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 王明成 | 董事 | 厦门信达 | 离任 | 2018-12-28 | 2020-05-16 | 男 | 中国 | 硕士 | 1969 | 王明成,男,1969年1月生,工商管理硕士。现任公司总经理,曾任厦门......详细>> |
2 | 王明成 | 总经理 | 厦门信达 | 离任 | 2018-12-14 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1969 | 王明成先生:1969年1月出生,中国国籍,硕士学历,会计师,现任厦门信......详细>> |
3 | 王明成 | 非独立董事 | 厦门信达 | 离任 | 2023-05-25 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1969 | 王明成先生,本科学历,高级工商管理硕士,会计师。现任公司董事长,......详细>> |
4 | 王明成 | 副董事长 | 厦门信达 | 离任 | 2021-09-08 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1969 | 王明成先生,本科学历,高级工商管理硕士。现任公司副董事长,中国......详细>> |
5 | 王明成 | 董事长 | 厦门信达 | 离任 | 2024-04-10 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1969 | 王明成先生,本科学历,高级工商管理硕士,会计师。现任公司董事长,......详细>> |