任中亮(男 本科学历 1973)
任中亮先生:1973年10月出生,中国国籍,本科学历,工程师,1995年8月......详细>> |
任中亮在上市公司担任的职务记录共 3 个:
序号 | 姓名 | 职务 | 所在公司 | 状态 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 任中亮 | 董事 | 盛源科技 | 离任 | 2024-03-13 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1973 | 任中亮先生:1973年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2012年毕......详细>> |
2 | 任中亮 | 常务副总经理 | 盛源科技 | 离任 | 2019-08-23 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1973 | 任中亮先生:1973年10月出生,中国国籍,本科学历,工程师,1995年8月......详细>> |
3 | 任中亮 | 总经理 | 盛源科技 | 离任 | 2022-12-08 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1973 | 任中亮先生:1973年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2012年毕......详细>> |