郭涛(男 本科学历 1969)
郭涛先生:1969年4月出生,中共党员,中国国籍,高级经济师,本科学历......详细>> |
郭涛在上市公司担任的职务记录共 3 个:
序号 | 姓名 | 职务 | 所在公司 | 状态 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 郭涛 | 职工监事 | 东风股份 | 离任 | 2020-09-03 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1969 | 郭涛先生:1969年4月出生,中国国籍,本科学历,高级经济师,2014年8......详细>> |
2 | 郭涛 | 董事长 | 东风股份 | 离任 | 2022-12-02 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1969 | 郭涛先生:1969年4月出生,中共党员,中国国籍,高级经济师,本科学历......详细>> |
3 | 郭涛 | 非独立董事 | 东风股份 | 离任 | 2022-11-30 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1969 | 郭涛先生:1969年4月出生,中共党员,中国国籍,高级经济师,本科学历......详细>> |