序号 | 姓名 | 职务 | 相关 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 计慧 | 职工监事 | 查看全部任职 | 2023-12-18 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1980 | 计慧先生:1980年1月出生,中共党员,中国国籍,中级经济师,本科学历......详细>> |
2 | 蔡华 | 职工监事 | 查看全部任职 | 2023-12-18 | - | 女 | - | 大专 | 1974 | 蔡华女士:1974年7月出生,大专学历,历任上海汇丽集团有限公司总会......详细>> |
3 | 刘扬 | 监事 | 查看全部任职 | 2023-12-18 | - | 男 | - | 硕士 | 1983 | 刘扬先生:1983年9月出生,中共党员,硕士学历,历任中国海外经济合......详细>> |
4 | 黄庆兵 | 监事 | 查看全部任职 | 2023-12-18 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1966 | 黄庆兵先生:1966年10月出生,中共党员,中国国籍,高级经济师,硕士......详细>> |
5 | 王晨娟 | 监事,监事会主席 | 查看全部任职 | 2023-12-18 | - | 女 | 中国 | 本科 | 1971 | 王晨娟女士:1971年9月出生,中共党员,中国国籍,高级会计师,本科学......详细>> |