序号 | 姓名 | 职务 | 相关 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 衷健鹏 | 职工代表监事 | 查看全部任职 | 2023-05-11 | - | 男 | 中国 | 大专 | 1990 | 衷健鹏先生,1990年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,江西环境......详细>> |
2 | 杜薇 | 监事会主席,非职工代表监事 | 查看全部任职 | 2023-05-11 | - | 女 | 中国 | 大专 | 1984 | 杜薇女士,1984年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,江南大学毕......详细>> |
3 | 吕美亚 | 非职工代表监事 | 查看全部任职 | 2023-05-11 | - | 女 | 中国 | 本科 | 1988 | 吕美亚女士,1988年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历......详细>> |