序号 | 姓名 | 职务 | 相关 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吕高华 | 监事会主席,职工监事 | 查看全部任职 | 2021-12-01 | - | 男 | 中国 | 大专 | 1990 | 吕高华先生,1990年3月出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历......详细>> |
2 | 林刚 | 职工监事 | 查看全部任职 | 2021-12-01 | - | 男 | 中国 | 大专 | 1985 | 林刚先生,1985年10月出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历。......详细>> |
3 | 马胜利 | 监事 | 查看全部任职 | 2021-12-01 | - | 男 | 中国 | 高中 | 1969 | 马胜利先生,1969年11月出生,中国国籍,无永久境外居留权,高中学历......详细>> |