序号 | 姓名 | 职务 | 相关 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 韦闯凡 | 监事会主席,非职工代表监事 | 查看全部任职 | 2023-09-27 | - | 男 | 中国 | 专科学历 | 1959 | 韦闯凡先生,出生于1959年2月,专科学历,中国国籍,无境外永久居留......详细>> |
2 | 马向阳 | 职工代表监事 | 查看全部任职 | 2023-09-27 | - | 男 | 中国 | 大专 | 1970 | 马向阳先生,出生于1970年11月,专科学历,中国国籍,无境外永久居留......详细>> |
3 | 张建南 | 非职工代表监事 | 查看全部任职 | 2024-05-17 | - | 女 | 中国 | 专科学历 | 1971 | 张建南女士:1971年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历......详细>> |